KRS 0000053285
NIP8860026919
REGON89023012700000
Nazwa"RIVENDELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRIVENDELL
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 13 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA SPACEROWA, 22, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14036000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJWspólnik
2001-11-19
2003-02-25
33361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.340.250 (OSIEM MILIONÓW TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
00596660600000
Wspólnik
2003-02-25
2014-10-13
23.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.718.000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00674641000000
GMINA MIEJSKA SZCZAWNO ZDRÓJ
Wspólnik
2003-09-03
2014-10-13
3.398 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.699.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN MILION SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
890718219
HALINA MARIA SOBCZAK
Prokurent
2001-11-19
2004-08-06
ŁĄCZNA
JOWITA ANNA RZĄSOWSKA
Prokurent
2009-11-10
2010-04-21
PROKURA SAMOISTNA
HALINA MARIA SOBCZAK
Prokurent
2010-04-21
2011-01-03
SAMOISTNA
BOGUSŁAW KAZIMIERZ FLORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2003-12-11
HALINA JOANNA ŚWIĘTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2007-09-28
ANDRZEJ ERYK ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2007-08-07
MAŁGORZATA MARIA DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2008-12-04
MAREK ŻEGNAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2012-03-19
IRENEUSZ SZCZAP
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2012-03-19
ARTUR DARIUSZ FILIP
Członek Organu Nadzoru
2007-08-07
2008-12-04
DARIUSZ BINIARZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2008-12-04
DARIUSZ STARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2009-03-03
MICHAŁ KACZMARZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2010-02-01
WITOLD MISSALA
Likwidator
2011-01-03
2014-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ STANISŁAW SZCZAP
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2002-07-23
IRENEUSZ STANISŁAW SZCZAP
CZŁONEK
2002-07-23
2002-10-23
GRZEGORZ ALOJZY BULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2002-07-23
GRZEGORZ ALOJZY BULA
PREZES
2002-07-23
2004-05-05
WALDEMAR KRZYSZTOF HOŁÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2004-06-15
WALDEMAR KRZYSZTOF HOŁÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-15
2008-08-26
WALDEMAR KRZYSZTOF HOŁÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2009-06-16
HALINA MARIA SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2009-06-16
ROBERT ALEKSANDER JAGŁA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-03
2011-01-03
2001-11-19
2002-10-23
"POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWE SOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-23
2011-01-03
"RIVENDELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-19
2003-03-05
KOŚCIUSZKI, 18, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
2003-03-05
2011-10-17
ALEJA SPACEROWA, 21A, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie