KRS 0000127784
NIP8842298062
REGON89106133600000
Nazwa"NAMYŚLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAMYŚLIN
Data rejestracji 09 paź 2002 (22 lata temu) 09 paź 2002
Data usunięcia 13 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 1, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAWspólnik
2002-10-09
2006-09-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
00596660600000
Wspólnik
2002-10-09
2006-09-07
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
63029022000000
Wspólnik
2006-09-07
2008-10-13
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
01285943400000
Wspólnik
2006-09-07
2008-10-13
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.250 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
00674641000000
ANDRZEJ BOLESŁAW KOSIÓR
Likwidator
2007-10-08
2008-10-13
WOJCIECH KAZIMIERZ DETKO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2005-01-19
DAGMARA SYLWIA ŻACZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2005-01-19
MAŁGORZATA JUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2005-01-19
OLGIERD ANDRZEJ WARĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2006-09-07
STANISŁAW JEZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2006-09-07
STANISŁAWA MIROSŁAWA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2006-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2003-06-10
PIOTR GŁĄB
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2006-09-07
ANDRZEJ KOSIÓR
PREZES ZARZĄDU
2006-09-07
2007-10-08
2002-10-09
2007-10-08
"NAMYŚLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie