KRS 0000010055
REGON13023230400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO W CIECHANOWIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO W CIECHANOWIE
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 21 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PŁOCKA, 1, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 657400,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 657400,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,73 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji380000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1552Z PRODUKCJA LODÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCHWITOLD MISSALA
Likwidator
2010-02-10
2011-10-21
MAREK NAGRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2003-03-20
PIOTR STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2003-07-22
MARIA PASTUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2010-02-10
CZESŁAW ZWARA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2003-03-20
ANDRZEJ MIŚKO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2001-10-15
TOMASZ DZIEWA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-10
2011-10-21
ANDRZEJ JĘDRUCHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-10
2011-10-21
EWELINA KORYCKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-10
2010-07-05
AGNIESZKA MIKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-10
2010-07-05
WOJCIECH SZWAJDLER
Członek Organu Nadzoru
2010-02-10
2010-07-05
GABRIEL ZYGMUNT KIELAK
Prokurent
2002-12-12
2003-03-20
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONIEM ZARZĄDU
TADEUSZ WRZASZCZYK
Prokurent
2003-03-20
2004-03-19
ŁĄCZNA
GABRIEL ZYGMUNT KIELAK
Prokurent
2004-03-19
2004-10-07
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
REGINA HENRYKA FALĘCKA
Prokurent
2001-05-25
2002-03-18
SAMOISTNA
ANDRZEJ KOWNACKI
Prokurent
2002-10-22
2003-03-20
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WITOLD MISSALA
Kurator
2009-10-30
2011-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
URSZULA ELŻBIETA MATEJSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-25
2002-12-12
SŁAWOMIR JULIUSZ KACPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2004-03-19
TADEUSZ WRZASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2005-05-31
PIOTR STANISŁAW BARGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2010-02-10
IGNACY SOROKA
WICEPREZES-CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2003-03-20
GABRIEL ZYGMUNT KIELAK
V-CE PREZES ZARZADU-CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-20
2004-01-27
ANDRZEJ MAREK JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2004-10-07
2001-05-25
2010-02-10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO W CIECHANOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie