KRS 0000125552
REGON01520353300000
Nazwa"LILAFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLILAFROST
Data rejestracji 07 sie 2002 (22 lata temu) 07 sie 2002
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 130, WARSZAWA, 02-554, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#152 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #155 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIESŁAWOMIR JULIUSZ KACPERSKI
Wspólnik
2002-08-07
2018-04-13
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
BOŻENA JANINA KACPERSKA
Wspólnik
2002-08-07
2018-04-13
49 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ
Wspólnik
2003-07-04
2018-04-13
766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 383.000 ZŁOTYCH
01744913200000
MIROSŁAWA HONORATA KIELAK
Wspólnik
2003-07-04
2018-04-13
434 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 217.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ - DWÓCH - MAJĄ PRAWO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO 100.000 ZŁ
SŁAWOMIR JULIUSZ KACPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-07
2003-07-04
BOŻENA JANINA KACPERSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-07
2005-06-09
LILLA MARIOLA CHOŁODY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-07
2003-07-04
LILLA MARIOLA CHOŁODY
PREZES ZARZĄDU
2003-07-04
2004-06-09
GRZEGORZ BORÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2018-04-13
SŁAWOMIR JULIUSZ KACPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2005-06-09
MARIUSZ KRZYSZTOF MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2009-02-20
GRZEGORZ KOZICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2008-12-30
MIROSŁAWA HONORATA KIELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-04
2005-06-09
2002-08-07
2008-12-30
POETÓW, 6W, WARSZAWA, 03-147, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-30
2009-01-14
MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie