KRS 0000191025
NIP9462407580
REGON43268602300000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE AGRAM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE AGRAM
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Data usunięcia 22 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ----, ----, WARSZAWA, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 151000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji600000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #45 BUDOWNICTWOMIROSŁAWA KIELAK
Prokurent
2004-12-22
2011-11-23
SAMOISTNA
DOMINIK MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2006-02-21
AGNIESZKA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2011-10-25
RYSZARD FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2006-02-21
MARIUSZ MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-21
2011-10-25
HENRYK ADAM SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-05-22
ROBERT ROSA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2017-02-21
GABRIEL KIELAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-21
2011-10-25
MARTA LASZCZKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI - ŁĄCZNIE
ADAM CEZARY ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2006-02-21
DARIUSZ LASZCZKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-21
2007-06-21
GRZEGORZ KOZICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-21
2011-10-25
DARIUSZ LASZCZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2020-05-22
2004-01-28
2006-02-21
PRACOWNICZA SPÓŁKA AGRAM SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-28
2006-02-21
MEŁGIEWSKA, 104, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
2006-02-21
2011-11-23
PRUSA, 14, SŁUPNO, 05-250, RADZYMIN, POLSKA
2011-11-23
2015-01-08
TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 03-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie