KRS 0000013389
REGON19184474100000
Nazwa"GREENHOUSE CAPITAL MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGREENHOUSE CAPITAL MANAGEMENT
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 16 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#72 INFORMATYKA #6420 TELEKOMUNIKACJA #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMHELENA TOKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2018-05-16
TOMASZ PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-05-28
KAROLINA SYLWIA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-05-28
MAREK RYSZARD DĄBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-05-28
MARCIN KURSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2004-01-06
ANDRZEJ STANISŁAW TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2018-05-16
JÓZEF RODZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2002-09-20
MARCIN ARTUR GIŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2002-09-20
LESZEK ANTONI SKROBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-01-06
MAREK JERZY SOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2018-05-16
ELŻBIETA MAŁECKA
Prokurent
2002-11-27
2004-01-06
SAMOISTNA
ANNA JANINA SZYPUŁOWSKA STASIUK
Kurator
2017-10-13
2018-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ANDRZEJ TOKARSKI
PREZES
2001-07-04
2009-05-07
WOJCIECH WÓJCIK
WICEPREZES
2001-07-04
2009-05-07
ELŻBIETA MAŁECKA
WICEPREZES
2001-07-04
2002-11-27
DOMINIK MALICKI
CZŁONEK
2001-07-04
2002-11-27
2001-07-04
2001-11-26
CHROBREGO, 34, SOPOT, 81-783, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie