KRS 0000341443
NIP7010207775
REGON14210008800000
NazwaPOLMIL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLMIL.PL
Data rejestracji 10 lis 2009 (15 lat temu) 10 lis 2009
Data usunięcia 08 mar 2023 08 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŁĄCZYNY, 3, WARSZAWA, 02-820, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1939806,88 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1939806,88 PLN
Wartość nominalna akcji0,16 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12123793
Dane podatkowe
NIP 7010207775
data rejestracji 01 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKEWA KRUK
Beneficjent
ANNA PAWLAK
reprezentant
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOSS
reprezentant
EWA KRUK
reprezentant
ANDRZEJ CZESŁAW RETMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2014-07-24
JAROSŁAW HIERONIM KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2014-07-24
ARTUR PIOTR CMOCH
Członek Organu Nadzoru
2012-09-14
2014-10-22
STANISŁAW EDWARD OKRASA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-08-02
TOMASZ PUBLICEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-11-10
2012-09-14
KRZYSZTOF LUTOSTAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-10
2012-06-26
WITOLD GRZEGORZ POCHMARA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2019-09-16
PAULINA BEATA RAŹNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2019-05-11
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOSS
Członek Organu Nadzoru
2017-08-02
2023-03-08
ANNA TERESA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-23
2019-09-25
JAROSŁAW SŁAWOMIR TOMCZYK
Prokurent
2011-10-10
2012-01-05
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRAŻYNA DANUTA KOPACZ
Prokurent
2018-06-05
2023-03-08
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
SZYMON JAN JUSZCZYK
Prokurent
2018-06-05
2019-05-11
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA KRUK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ELŻBIETA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-10
2019-02-11
GRZEGORZ RAUPUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-10
2018-10-25
JAROSŁAW SŁAWOMIR TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-05
2016-08-18
PAWEŁ KUROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-18
2018-12-04
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-19
2019-03-26
TOMASZ ARTUR MOZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-11
2019-09-16
TOMASZ ARTUR MOZER
PREZES ZARZĄDU
2019-09-16
2020-12-04
ANNA TERESA PAWLAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2019-08-13
2019-09-16
MARIUSZ TOMASZ ŚLIWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-16
2020-04-30
ANNA TERESA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-30
2023-03-08
2009-11-10
2012-09-14
ANALIZY ONLINE ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2012-09-14
2020-12-11
RDM WEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2009-11-10
2011-01-31
AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2011-01-31
2020-12-04
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie