KRS 0000120359
REGON01641953100000
NazwaANALIZY ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANALIZY ONLINE
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 14 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 121000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGRZEGORZ RAUPUK
Wspólnik
2002-06-27
2011-05-14
1123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.150,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MARIUSZ PUBLICEWICZ
Wspólnik
2002-06-27
2011-05-14
1123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.150,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ JÓZEF KOSIOREK
Wspólnik
2002-06-27
2004-07-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
GRZEGORZ RAUPUK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2011-05-14
DARIUSZ JÓZEF KOSIOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2002-08-27
TOMASZ MARIUSZ PUBLICEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2005-07-19
PRZEMYSŁAW SZALBIERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-28
2011-05-14
2002-06-27
2004-07-05
MIĘDZYBORSKA, 85, WARSZAWA, 04-013, WARSZAWA, POLSKA
2004-07-05
2006-07-07
ŚWIĘTEJ BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie