KRS 0000070443
NIP6810003795
REGON35126933900000
NazwaUNIMIL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUNIMIL
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 23 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GĘSIA, 8, KRAKÓW, 31-535, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19607270,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 19607270,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19607270
Dane podatkowe
NIP 6810003795
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
03160010130002001311214140
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
24160010130002001311214150
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
86160010130002001311214198
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
70160010130002001311214001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
63160010130002001311214030
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2513A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH #2513B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJLAURENT FARACCI
Beneficjent
1970-09-05
NATALIA VLADIMIROVNA RYJOUKHINA
Beneficjent
RYSZARD DARIUSZ KARAŚ
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ LESZEK MARCINIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2004-10-20
MARZENA BEATA BIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2006-09-11
HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2006-09-11
ANDREAS KARPENSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2005-03-15
ARNO DOLL
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2005-03-15
WERNER HEINTZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2010-09-23
CLAUDINE HILTROP
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2008-01-23
EMER CONROY
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2008-01-23
DANIELLE VAN DE PUTTE
Członek Organu Nadzoru
2008-01-23
2010-09-23
RAINER WOLF
Członek Organu Nadzoru
2008-01-23
2010-09-23
LESZEK JAN KNAPIK
Prokurent
2005-02-03
2008-03-18
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
ZBIGNIEW BIELECKI
Prokurent
2008-03-18
2008-09-04
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
LAURENT FARACCI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ
NATALIA VLADIMIROVNA RYJOUKHINA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU DRUGIEGO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DZIESIĘĆ PROCENT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (AKCYJNEGO) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM
GRZEGORZ WINOGRADSKI
PREZES
2001-12-27
2007-11-30
GRAŻYNA ANNA GOŁDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2002-01-25
HELMUT TIEFENAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2004-10-20
GRAŻYNA ANNA GOŁDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-10
2008-03-18
MICHAEL BENNETT
WICEPREZES DS. HANDLOWYCH
2007-08-01
2009-11-16
JACQUELINE WAJCMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-01
2008-09-04
MICHAELINE TIBERGHIEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-01
2010-09-23
CLAUDINE HILTROP
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2010-09-23
PRAVEEN SHENOY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2010-09-23
JAN ROOSSENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2010-09-23
2001-12-27
2010-02-03
TOWAROWA, 8, DOBCZYCE, 32-410, DOBCZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie