KRS 0000049824
REGON27697933000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU "PEMUG SPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU "PEMUG SPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 18 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 24, KATOWICE, 40-029, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4980900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISTANISŁAW PIETRYGA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2004-09-17
DARIUSZ JASZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-03-31
HENRYK KOTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-03-31
JAN SZEMET
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-03-31
HENRYK MICHAŁ URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2010-08-18
WALDEMAR MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2010-08-18
ANTONI MIKOŁAJ DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2010-08-18
WALDEMAR PYTLARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-28
2004-01-23
KACPER PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2010-08-18
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-03-31
ROMAN DOLEŻAŁ
Prokurent
2004-09-17
2010-08-18
SAMOISTNA
STANISŁAW JAN STACHOWSKI
Prokurent
2003-03-31
2004-09-17
SAMOISTNA
JUSTYNA MAGDALENA POPOWICZ
Prokurent
2004-01-23
2010-08-18
ŁĄCZNA
PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "PEMUG" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-09
2005-06-24
49805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4980500ZŁ
271111175
Wspólnik
2005-06-24
2010-08-18
49.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.980,900 ZŁ
27690826300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZSES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
HENRYK GABIGA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2003-03-31
MAŁGORZATA JANINA DEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2003-03-31
ROMAN RYSZARD DOLEŻAŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2004-09-17
WALDEMAR PYTLARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2010-08-18
JAN BUKŁAHO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2004-10-07
JAN BUKŁAHO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-07
2010-08-18
2001-10-09
2005-08-08
KSIĄŻĘCA, 29A, KATOWICE, 40-725, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie