KRS 0000026687
NIP5261618581
REGON01219367900000
NazwaIPOPEMA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIPOPEMA ASSET MANAGEMENT
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 08 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji56000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.EWA ZOFIA DZIUBAN
Prokurent
2006-08-11
2011-10-26
ŁĄCZNA
MICHAŁ WOŹNIAK
Prokurent
2006-08-11
2007-07-03
ŁĄCZNA
TOMASZ JACEK ADAMUS
Prokurent
2006-08-11
2007-04-27
ŁĄCZNA
GRZEGORZ WOCH
Prokurent
2012-02-21
2013-10-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA PĘKALA
Prokurent
2015-04-27
2017-11-08
PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY POWOŁANI W DANYM MOMENCIE PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ANETA BARBARA DROZD
Prokurent
2003-12-31
2011-10-26
ŁĄCZNA
JAKUB ANDRZEJ PYSZYŃSKI
Prokurent
2012-07-18
2017-11-08
PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY POWOŁANI W DANYM MOMENCIE PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ANNA GRYGIEL TOMASZEWSKA
Prokurent
2012-02-21
2015-04-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ STADNIK
Prokurent
2003-12-31
2004-08-09
ŁĄCZNA
KATARZYNA WESTFELD
Prokurent
2013-08-28
2017-11-08
PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY POWOŁANI W DANYM MOMENCIE PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARIUSZ BŁACHUT
Prokurent
2003-12-31
2006-08-11
ŁĄCZNA
MARIUSZ HENRYK STANISZEWSKI
Prokurent
2004-08-16
2006-04-20
ŁĄCZNA
ANNA GAJO
Prokurent
2006-08-11
2010-03-25
ŁĄCZNA
JUSTYNA ALDONA POLIPOWSKA
Prokurent
2006-08-11
2008-12-09
ŁĄCZNA
SARAH HOUGHTON
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2004-08-09
JOANNA MEAGER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2001-09-18
GLENN WELLMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2006-12-19
JOSEPH GALLAGHER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2003-07-28
LAWRENCE DAVID HABER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2008-08-29
MARK BURGESS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2007-07-03
JOACHIM MIES
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2007-10-31
GARY WITHERS
Członek Organu Nadzoru
2007-07-03
2009-07-17
SARAH HOUGHTON
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
2008-12-09
GERHARD LOHMANN
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-10-26
THOMAS ALBERT
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2011-07-12
JÖRG ROSSKOPF
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2011-10-26
MARKUS LAMMER
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2011-10-26
MAREK GUL
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2011-10-26
JACEK LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2017-11-08
MIROSŁAW JACEK BORYS
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2017-11-08
STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2017-11-08
MARIUSZ MARIA PISKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2017-11-08
ANDREAS HILKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-09
2010-03-25
JULIAN IDE
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2009-10-09
MARIO FRANCO SERIS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2006-12-19
DAVID COLLINS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2001-09-18
MIKE WALSH
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2004-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
STANISŁAW MICHAŁ MARKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2007-04-20
MARCIN PIOTR JARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-11-13
MARCIN PIOTR JARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2007-04-27
NEIL DEAN GREGSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-31
2004-08-09
TOMASZ STADNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2006-06-22
TOMASZ JACEK ADAMUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-27
2010-05-18
TOMASZ JACEK ADAMUS
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2011-10-26
TOMASZ JACEK ADAMUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-26
2011-12-20
ANNA GRYGIEL-TOMASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-18
2012-02-21
GRZEGORZ WOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-18
2012-02-21
ALEKSANDER WIDERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-26
2015-08-04
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-26
2017-11-08
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2017-11-08
JAROSŁAW PIOTR JAMKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-08
2015-01-20
JAROSŁAW PIOTR JAMKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-20
2017-11-08
SŁAWOMIR GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2003-12-31
MARCIN PIOTR JARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-04-27
2010-05-18
RENATA URSZULA WANAT SZELENBAUM
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-04
2017-11-08
2001-08-16
2011-10-26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT ( POLSKA ) SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-16
2008-05-14
PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2008-05-14
2013-02-07
GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
STANISŁAW MICHAŁ MARKOWSKI
POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZAMARCIN PIOTR JARKIEWICZ
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CREDIT SUISSE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA HASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ STADNIK
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA ARDEA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OGRODNICZYCH "FLORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMBER CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMBER CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ JACEK ADAMUS
NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA OMEGA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KASZTANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEKSANDER WIDERA
MWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA FUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BREL-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMBRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ART.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA "VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA "SPV SUPPORT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPV SUPPORT PROPERTY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SPV SUPPORT 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DEMUTH ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPV SUPPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPV ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WASHBURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA PPLK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA WBP HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW WIKALIŃSKI
MNI SPÓŁKA AKCYJNA KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SPÓŁKA AKCYJNA AURORA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ABG SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU "PEMUG SPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ "PEMUG KONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIERWSZY POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU - BRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PME SPÓŁKA AKCYJNA ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA UNIMIL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT SPÓŁKA AKCYJNA ARMAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PSW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI OPTIMA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OPTIMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CYTADELA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MASURIAN RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EBW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA PUŁAWY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GARDENS-SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITAXI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ARMAGOR SPÓŁKA AKCYJNA "JZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MD-WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ORCZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA JBS REG SPÓŁKA AKCYJNA HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI RAVANSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RORYD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLET 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WILLET 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HESTIA PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI TELEMEDICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CERES PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ATENA PSF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI "ITAXI FLOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMNOVA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOCAP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HT GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3D MOTION CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTI CONVERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL APPLICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLUCOACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MASURIAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FROSTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMIENICA GRODZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI N-BID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ONCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUIB CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OTLA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONTOWNIA FHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTIONE SPÓŁKA AKCYJNA ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA FUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA BYSTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CEE INDUSTRIAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ JAKUB JASIŃSKI
MWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA FUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SKARBIEC SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SŁONECZNY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE WILANÓW PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINN 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PR5 BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA VALECO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV SUPPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPV ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKO TOPOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POTRZEBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZURY CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WINEBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOOD HALL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILA 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7R PROJEKT 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LCUBE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PDC INDUSTRIAL CENTER 194 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAGLIARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NOVA SPV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOCASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW PIOTR JAMKA
UNIQA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAEWA ZOFIA DZIUBAN
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIANNA PĘKALA
AMBRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA BRE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CREADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGLENN WELLMAN
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAMARK BURGESS
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAGARY WITHERS
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNATHOMAS ALBERT
ADL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARKUS LAMMER
CREDIT SUISSE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK GUL
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CREDIT SUISSE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNAJACEK LEWANDOWSKI
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA "PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-INSPEKCYJNE A.P.I. TESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JL SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JLS LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" "JLK LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MUSCARI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JLC LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA CFDRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COFOUNDERZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIROSŁAW JACEK BORYS
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MUSCARI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUTURO CAPITAL BORYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUTURO CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWASTANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI
DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA RBS SECURITIES (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MUSCARI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMARIUSZ MARIA PISKORSKI
"KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MUSCARI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MJM INWESTYCJE PISKORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MJM INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARIUSZ PISKORSKI SPÓŁKA JAWNA (DAWNIEJ MJM INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAIPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MUSCARI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWASŁAWOMIR GAJEWSKI
CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNAJAKUB ANDRZEJ PYSZYŃSKI
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA OPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANNA GRYGIEL TOMASZEWSKA
FUNDACJA GOOD TO ADDKATARZYNA WESTFELD
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PUŁAWY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GARDENS-SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITAXI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI ZUT WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ORCZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA JBS REG SPÓŁKA AKCYJNA HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI RAVANSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLET 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WILLET 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HESTIA PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI TELEMEDICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CERES PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ATENA PSF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI "ITAXI FLOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOCAP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HT GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIDENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3D MOTION CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTI CONVERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL APPLICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLUCOACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FROSTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ N-BID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ONCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUIB CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTIONE SPÓŁKA AKCYJNA ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA FUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CEE INDUSTRIAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRENATA URSZULA WANAT SZELENBAUM
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAMARIUSZ BŁACHUT
"RUNWAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GALINVEST POLONIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TERMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA FOTO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLONIJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KAPELANKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AVIATION SERVICE NS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAPELANKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA HBI VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLEXA ISOLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMART APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMART APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SMART APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA ECO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EASY HOME 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ECO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ HENRYK STANISZEWSKI
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IDEA BOX SPÓŁKA AKCYJNA GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA RB SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJUSTYNA ALDONA POLIPOWSKA
AVRIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDAVID COLLINS
NORTH KERRY HOMES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA
"EI. INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HOME INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IVG CURTIS PLAZA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CATELLA POLAND WPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRÓŻNA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA PK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "IVG POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL