KRS 0000019650
REGON01068859500000
NazwaCREDIT SUISSE FIRST BOSTON (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCREDIT SUISSE FIRST BOSTON (POLSKA)
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 05 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANANIGEL PAUL BRETTON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-08-05
NICHOLAS HUGH MCCALL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-08-05
STUART EDEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-08-05
DAVID SWAIN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2001-08-06
ANDREW BROWN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-08-05
MAREK GUL
Likwidator
2003-05-09
2004-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK GUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2003-05-09
PIOTR WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2002-07-26
GRZEGORZ JACEK KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2002-07-26
GEORGES YVES PIERROT ZIMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2003-05-09
GRZEGORZ MARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-26
2003-02-10
PIOTR WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-27
2003-05-09
AGNIESZKA MARIOLA ROSTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-03-27
2001-06-18
2003-05-09
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-18
2003-07-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie