KRS 0000377600
NIP1070018477
REGON14279823200000
NazwaUBS LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaUBS LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaUBS LIMITED
Data rejestracji 03 lut 2011 (14 lat temu) 03 lut 2011
Data usunięcia 09 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ALEJE UJAZDOWSKIE, 51, WARSZAWA, 00-536, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BROADGATE, 5, LONDYN, EC2M 2QS, LONDYN, W.BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ DELA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-02-03
2019-04-09
PIOTR KRÓLEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-02-03
2012-07-02
MICHAŁ CZESŁAW STĘPIEŃ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-04-14
2014-06-26
MICHAŁ DANIEL DOBAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-07-02
2014-06-26
TOMASZ ŻUREK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-06-26
2019-04-09
PIOTR KRÓLEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-06-26
2019-04-09
ANNA MOTYKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-06-26
2017-03-21
ANNA GLIWIŃSKA PASELA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-03-21
2019-04-09
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacjiKAŻDY DYREKTOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
SALLY ANN JAMES
DYREKTOR
2011-02-03
2017-03-21
CARSTEN NORBERT KENGETER
DYREKTOR
2011-02-03
2014-06-26
WAYNE LAWSON TURNBULL
DYREKTOR
2011-02-03
2017-03-21
RAJEEV MISRA
DYREKTOR
2011-02-03
2014-06-26
JULIAN VICTOR OZANNE
DYREKTOR
2011-02-03
2014-06-26
JOHN STUART MITCHELL HEWSON
SEKRETARZ
2017-03-21
2019-04-09
ANDREA ORCEL
DYREKTOR
2017-03-21
2019-04-09
DAVID CHARLES BRADLEY SOANES
DYREKTOR
2017-03-21
2019-04-09
MARK NEWTON BREARLEY
DYREKTOR
2011-02-03
2014-06-26
MICHAEL JOHN CASSIDY
DYREKTOR
2011-02-03
2017-03-21
2011-02-03
2017-03-21
FINSBURY AVENUE, 1, LONDYN, EC2M 2PP, LONDYN, W.BRYTANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie