KRS 0000249842
NIP7010027843
REGON14058991000000
NazwaAKJ INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKJ INVESTMENT I
Data rejestracji 26 sty 2006 (19 lat temu) 26 sty 2006
Data usunięcia 09 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE UJAZDOWSKIE, 51, WARSZAWA, 00-536, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2006-01-26
2008-04-17
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
01587984500000
FUTURA INVESTMENT I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-04-17
2012-12-15
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
141260996
Wspólnik
2012-12-15
2015-04-09
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01587984500000
BERNADETTA FUŁEK
Prokurent
2006-11-30
2008-10-24
PROKURA SAMOISTNA
BERNADETTA FUŁEK
Likwidator
2014-09-02
2015-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAZIMIERZ WAGA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2008-01-07
GRZEGORZ SZATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2009-11-10
DAMIAN JACEK CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2011-10-21
TOMASZ STANISŁAW KWIECIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2014-02-03
PAWEŁ BORYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-10
2011-03-08
WŁODZIMIERZ PIOTR KUCHARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-08
2011-10-21
KAZIMIERZ JAN WAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-21
2014-09-02
BERNADETTA FUŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-21
2014-09-02
2006-01-26
2006-07-18
BDI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-18
2006-11-30
INSTYTUT STRATEGII ENERGETYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-30
2007-07-16
INSTYTUT STRATEGII ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-16
2014-09-02
AKJ INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-26
2006-11-30
WILCZA, 46, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-30
2011-06-20
PŁK. FRANCISZKA NULLO, 2, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-20
2012-04-26
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie