KRS 0000064879
NIP1181477610
REGON01610724000000
NazwaCENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE"
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 23 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 56000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji560000
Dane podatkowe
NIP 1181477610
data rejestracji 01 lis 1999
status Czynny
04114020040000390270316152
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
06102010260000150202890499
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
06124059181111000049082205
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
07102010260000190201429950
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
09102010260000110202924009
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
09124010371111001035833160
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
11102010260000110202450419
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
13249000050000460026662582
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
13249000050000460078853529
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15102010260000170202766467
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOHUBERT MAREK MERONK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-26
2006-11-30
TADEUSZ KRAJCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2008-06-26
KRYSTYNA SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-26
2006-11-30
JACEK FRĄCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2008-06-26
MAREK PANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-03-26
JANUSZ STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-09-16
MIROSŁAW ŁOZOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-03-26
ANDRZEJ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-09-16
DANUTA MARIANNA DEMIANIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-16
2004-01-16
TOMASZ MIKOŁAJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-16
2004-07-26
JOANNA ANNA SEKLECKA
Beneficjent
JOANNA ANNA SEKLECKA
reprezentant
CEZARY MACIEJ KRYCZKA
Prokurent
2001-11-26
2002-09-25
ŁĄCZNA
MARCIN MICHAŁ WYSOCKI
Prokurent
2002-04-22
2003-03-26
ŁĄCZNA
JOANNA ANNA SEKLECKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE – ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET (-) PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Jedyny Akcjonariusz
2001-11-26
2014-01-23
016298263
2001-11-26
2006-06-22
JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie