KRS 0000380396
NIP5272650393
REGON14284694200000
NazwaBPS FAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBPS FAKTOR
Data rejestracji 09 mar 2011 (14 lat temu) 09 mar 2011
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000000
Dane podatkowe
NIP 5272650393
data rejestracji 01 mar 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KRZYSZTOF ADAM JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-21
2012-05-29
MICHAŁ ERYK URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-29
2013-07-16
JOANNA KATARZYNA RAFALSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-16
2022-02-02
ROBERT BANACH
Członek Organu Nadzoru
2015-02-27
2015-03-23
DARIUSZ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-23
2018-06-29
DOROTA ŁOMAKO
Członek Organu Nadzoru
2017-09-25
2018-08-10
WITOLD PAWEŁ BARAN
Członek Organu Nadzoru
2018-06-29
2019-09-18
MARIUSZ DMOCH
Członek Organu Nadzoru
2018-08-10
2022-02-02
PAWEŁ RUDECKI
Członek Organu Nadzoru
2019-05-08
2020-12-02
ŁUKASZ JERZY WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-12
2022-02-02
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
Beneficjent
ADAM SUROWSKI
Beneficjent
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
reprezentant
ADAM SUROWSKI
reprezentant
ANETA IZABELA DĄBROWSKA
Prokurent
2018-06-29
2022-02-02
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BPS FAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA- SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA
ADAM SUROWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BPS FAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA- SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄD DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR TADEUSZ WARCHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2019-04-11
MACIEJ WITUCKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-11
2021-04-06
PIOTR KONIECZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-09
2018-06-29
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
PREZES ZARZĄDU
2021-04-06
2022-02-02
ADAM TOMASZ SUROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-06
2022-02-02
2011-03-09
2011-04-29
PŁOCKA, 9, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-29
2014-01-24
PŁOCKA, 9/11B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie