KRS 0000392356
NIP5272660285
REGON14342443300000
NazwaBPS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBPS NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 27 lip 2011 (13 lat temu) 27 lip 2011
Data usunięcia 21 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272660285
data rejestracji 01 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMONIKA ANETA KRÓLIKOWSKA
Beneficjent
MONIKA ANETA KRÓLIKOWSKA
reprezentant
Wspólnik
2011-07-27
2020-03-20
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
93060335900000
UZDROWISKA POLSKIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2020-03-20
2022-09-21
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
142916980
MARCIN KRZYSZTOF WILCZYŃSKI
Prokurent
2013-01-08
2014-03-18
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
MAGDALENA BANASZEK
Prokurent
2013-01-08
2013-02-14
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
JOANNA MARIA CIARCZYŃSKA
Prokurent
2016-03-24
2020-02-19
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW ANASTAZY POTULSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2012-06-15
KRZYSZTOF ADAM JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2012-06-15
PIOTR POKROPEK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2011-10-11
ANNA EWA ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-11
2013-01-08
ANNA SADZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-15
2013-01-08
HELENA OLECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2014-09-16
JOANNA MARIA CIARCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2014-03-18
MIROSŁAW WILKOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2014-04-16
SŁAWOMIR CZOPUR
Członek Organu Nadzoru
2014-03-18
2016-03-24
JERZY TOFIL
Członek Organu Nadzoru
2014-04-16
2014-09-16
MONIKA ANETA KRÓLIKOWSKA
Beneficjent
WYNIKAJĄCE ZE STATUTU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU.
MARCIN KRZYSZTOF WILCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-27
2012-10-18
PIOTR PAWEŁ SZYNALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-18
2014-03-18
MAGDALENA BANASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2014-03-18
JOANNA MARIA CIARCZYŃSKA
PREZES ZARZADU
2014-03-18
2016-03-24
MONIKA ANETA KRÓLIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2022-09-21
2011-07-27
2013-09-12
BPS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-27
2013-11-26
PŁOCKA, 9, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie