KRS 0000369232
NIP7162798144
REGON06069337300000
NazwaABC FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABC FINANSE
Data rejestracji 28 paź 2010 (14 lat temu) 28 paź 2010
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117650,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 117650,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11765
Dane podatkowe
NIP 7162798144
data rejestracji 27 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Beneficjent
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
reprezentant
PIOTR ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-20
2015-03-05
ROBERT BANACH
Członek Organu Nadzoru
2014-06-20
2015-02-19
JAN ANDRZEJ POMORSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-28
2014-06-20
JAKUB WOJCIECH GUCMA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-28
2014-06-20
ALEKSANDRA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-28
2014-06-20
PAWEŁ SYLWESTER PAWLUK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2014-06-20
ELŻBIETA ŻMIJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-20
2016-12-14
MAKSYMILIAN ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2015-02-19
2015-03-05
DARIUSZ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2019-04-05
TOMASZ CZUCHRA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2018-08-01
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
Prokurent
2014-05-21
2014-08-28
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
Prokurent
2014-08-28
2015-02-19
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA WOŹNIAK
Prokurent
2015-02-19
2015-05-18
PROKURA SAMOISTNA
JERZY RODZEWICZ
Prokurent
2015-09-15
2016-07-29
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ TADEUSZ GRZEGÓRSKI
Prokurent
2011-11-03
2014-04-30
SAMOISTNA
WOJCIECH WILOMSKI
Likwidator
2019-09-17
2021-08-13
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Beneficjent
BRAK AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO PONAD 25% W KAPITALE ZAKŁADOWYM. BENEFICJENTEM JEST REPREZENTANT SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH LESZEK GUCMA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2014-05-09
KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL
PREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2014-06-20
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-20
2015-03-05
MAKSYMILIAN ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2015-05-18
KATARZYNA WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2017-10-23
MARIUSZ RYSZARD ODRAKIEWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2017-10-23
2018-03-19
DARIUSZ RYSZA ZIELIŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2018-03-19
2018-08-01
AGATA BOGUMIŁA STACHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-08-01
2019-09-17
2010-10-28
2014-06-20
NAŁĘCZOWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
2014-06-20
2014-06-27
ABC FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-27
2019-09-17
ABC FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
2010-10-28
2014-06-20
AL.MAŁACHOWSKIEGO, 3, NAŁĘCZÓW, 24-140, NAŁĘCZÓW, POLSKA
2014-06-20
2017-10-23
GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie