KRS 0000028435
NIP5272067452
REGON01282058000000
Nazwa"BFI SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBFI SERWIS
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 20 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 17, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2530000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-07-18
2013-03-05
2.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.530.000,00 ZŁOTYCH
00622896800000
Wspólnik
2013-03-05
2014-11-20
2530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.530.000,00 ZŁOTYCH
93004134100000
MARIA KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA
Prokurent
2001-07-18
2004-12-08
ŁĄCZNA
JOLANTA IMIEŁOWSKA
Prokurent
2002-05-28
2004-05-26
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ BARTOSZ RUMIŃSKI
Prokurent
2004-05-26
2005-08-29
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD ARTUR SOBCZYK
Prokurent
2005-08-29
2011-09-30
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ DARIUSZ LOREK
Prokurent
2011-07-28
2013-07-11
PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU JEJ KAŻDORAZOWO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
ANNA MAŁGORZATA TAUT
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2012-11-20
KONRAD ANCZARUK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-31
2012-11-20
MAKSYMILIAN JÓZEF KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2014-11-20
ARTUR HENRYK DERLETA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2014-11-20
DARIUSZ WOJCIECH CHUDAŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2014-11-20
JÓZEF KAŁUŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2004-05-11
GRZEGORZ KOCZARA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2006-04-21
IZABELA BARBARA SEWERYNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2004-12-08
IRENA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2003-08-26
KRYSTYNA SKOLKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2012-11-20
PAWEŁ KRZYSZTOF LITWIŃSKI
Likwidator
2013-07-11
2014-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM, W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
DARIUSZ PAWEŁ CZEPIEL
PREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2004-05-26
PIOTR PIECHOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2011-07-28
MARIA KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2012-11-20
KRZYSZTOF KANTORSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-20
2013-07-11
ROBERT BANACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-20
2013-07-11
2001-07-18
2013-07-11
"BFI SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-18
2014-09-30
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie