KRS 0000093816
NIP6130003224
REGON23019715400000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 13 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 10, LEŚNA, 59-820, LEŚNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2808108,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2808108,30 PLN
Wartość nominalna akcji1,57 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1788604
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃJERZY BOHDAN HANISZEWSKI
Prokurent
2003-11-27
2008-11-05
SAMOISTNA
WIKTOR KAZIMIERSKI
Prokurent
2006-04-28
2008-04-30
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA IRENA WYSOCZAŃSKA
Prokurent
2008-11-05
2011-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
WIKTOR KAZIMIERSKI
Prokurent
2009-03-02
2011-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK MARIAN RZEPKA
Prokurent
2011-01-05
2012-02-17
PROKURA ŁĄCZNA
RYSZARD MICHAŁ KOZIMALA
Prokurent
2002-02-25
2003-11-27
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA STANISŁAWA WILER
Prokurent
2011-01-05
2012-02-17
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF PASOŃ
Prokurent
2011-01-05
2012-02-17
PROKURA ŁĄCZNA
JAN WOJCIECH ZAŁUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2017-04-13
STANISŁAW SUSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2017-04-13
SŁAWOMIR ZIEMSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2017-04-13
LESZEK PODOSEK PRZYGODA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-08
2007-07-17
SŁAWOMIR ZIEMSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2010-10-20
DOROTA STANISŁAWA WILER
Członek Organu Nadzoru
2008-07-11
2010-10-20
MAREK REICHMAN
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-02-11
OLGIERD STANISŁAW LIZOŃ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-02-11
MAGDALENA SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-02-11
JOANNA TOMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2005-06-08
ALINA MUSIAŁOWSKA
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2011-05-31
2017-04-13
JERZY LISOWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2009-09-16
2010-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, C) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROMAN STANISŁAW TCHÓRZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2006-04-28
WIKTOR KAZIMIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2006-04-28
DOROTA STANISŁAWA WILER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2008-04-30
MAREK MARIAN RZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2011-01-05
WIKTOR KAZIMIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2009-03-02
ARTUR MORAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-20
2011-01-05
TOMASZ SARAPATA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-05
2017-04-13
DOROTA STANISŁAWA WILER
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD 01.02.2009 R. - 30.04.2009 R.
2009-03-02
2009-08-27
2002-02-25
2009-09-16
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA
2009-09-16
2010-12-20
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie