KRS 0000250231
NIP7261877102
REGON47154631700000
Nazwa"AGROPEST" PRZEDSIĘBIORSTWO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"AGROPEST" PRZEDSIĘBIORSTWO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI
Data rejestracji 02 lut 2006 (19 lat temu) 02 lut 2006
Data usunięcia 27 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNICZA, 12/14, ŁÓDŹ, 91- 765, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 281400,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AGROPESTSA.PL
Dane podatkowe
NIP 7261877102
data rejestracji 12 maj 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPIOTR ŚWIDERSKI
Beneficjent
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
Beneficjent
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
reprezentant
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
reprezentant
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
Wspólnik
2006-02-02
2021-05-27
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WITOLD PAWEŁCZYK
Wspólnik
2006-02-02
2013-09-30
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.400 ZŁ.
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Wspólnik
2006-02-02
2021-05-27
906 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.200,00 ZŁ
HALINA PEJSKA
Prokurent
2006-02-02
2011-10-19
PROKURA SAMOISTNA
STEFAN ANTONI LASOTA
Prokurent
2011-10-19
2017-09-08
PROKURA SAMOISTNA
WIOLETTA ELŻBIETA GÓRMIŃSKA
Prokurent
2017-09-08
2020-09-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
Likwidator
2020-09-16
2021-05-27
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Likwidator
2020-09-16
2021-05-27
ANDRZEJ WITOLD PAWEŁCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2015-09-09
ALEKSANDRA MARIA ANKLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2021-05-27
GRAŻYNA NAWROCKA KIEŁTYKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2021-05-27
ANNA MARIA KARPIŃSKA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2021-05-27
PIOTR ŚWIDERSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ RYSZARD KIEŁTYKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-02
2020-09-16
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-02
2020-09-16
2006-02-02
2020-09-16
"AGROPEST" PRZEDSIĘBIORSTWO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie