KRS 0000073128
NIP5272358706
REGON01742141200000
NazwaGAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 21 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25257983,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25257983,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25257983
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ANNA MONIKA KOŁACKA
Prokurent
2004-02-10
2014-11-14
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK ZBIGNIEW KRÓL
Prokurent
2005-09-02
2006-02-06
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ WIELOCH
Prokurent
2005-09-02
2005-10-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA AGNIESZKA MAJCHRZAK
Prokurent
2006-06-19
2010-06-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH STEFAN IDZIK
Prokurent
2010-06-21
2017-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
EDYTA MARZENA DEC
Prokurent
2014-11-14
2017-11-17
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA SYLWIA BLEJWAS WNĘK
Prokurent
2017-01-05
2018-02-07
PROKURA SAMOISTNA
HUBERT ANDRZEJ ŁUKASIEWICZ
Prokurent
2017-11-17
2018-02-07
SAMOISTNA
MONIKA RÓŻA CZAPSKA
Prokurent
2003-02-18
2004-02-10
ŁĄCZNA; UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR SŁAWOMIR GRĘDECKI
Prokurent
2018-02-07
2018-08-21
PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA LECHOSŁAWA KOZŁOWSKA
Prokurent
2002-07-09
2003-02-18
SAMOISTNA
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2007-05-22
DIRK LAUREYNS
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2007-05-22
NEDIALKO RADIKOV
Członek Organu Nadzoru
2006-03-28
2010-07-08
JOHAN J. A. DE RYCK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2011-06-22
JOHAN BASILIUS PAUL DAEMEN
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2010-07-08
KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-22
2010-07-08
LUC ROGER POPELIER
Członek Organu Nadzoru
2009-05-20
2009-10-29
KAREL GILBERT HEYNDRICKX
Członek Organu Nadzoru
2009-10-29
2011-06-22
GEERT DE KEGEL
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2012-12-17
PETER MARCHAND
Członek Organu Nadzoru
2010-10-14
2013-01-21
JOHAN LEMA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2013-01-28
GERT RAMMELOO
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2018-02-07
DIRK CORNEEL MARIA MAMPAEY
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2018-02-07
CHRISTIAN GUY STRERCKX
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2015-02-20
ALOJZY ZBIGNIEW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-20
2018-02-07
REMIGIUSZ KAMIL NAWRAT
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2018-08-21
LEON GELBERG
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2018-08-21
PIOTR KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2018-08-21
AGNIESZKA JOANNA SURMACKA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2018-08-21
PIOTR ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2018-08-21
JÓZEF KAŁUŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-03-14
BARBARA STEFANIA URZYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-03-14
TOMASZ LOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-03-14
ANDRZEJ WITOLD PAWEŁCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2004-06-23
MARIAN HENRYK WARZYWODA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2004-06-23
PIOTR ROBERT DĘBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2004-06-23
ERWIN SCHOETERS
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2009-05-20
STEFAN DUCHATEAU
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-10-13
MICHAŁ OZIEMBŁO
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2006-08-10
PIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2006-05-30
DAVID MICHAEL TRUMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2005-10-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
PIOTR BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2002-03-14
MARIUSZ PIOTR JAGODZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2002-03-14
PATRICK VAUTHEY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2002-03-14
ANDRZEJ ROBERT GREGORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-14
2003-02-18
PIOTR RAFAŁ HABIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-14
2002-07-09
PIOTR RAFAŁ HABIERA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2005-04-20
WOJCIECH STEFAN IDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-23
2005-04-20
PIOTR RAFAŁ HABIERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2011-06-22
PHILIPPE J.S DE BROUWER
PREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2009-05-20
LUDMIŁA AGNIESZKA FALAK CYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-02
2009-05-20
MAREK ZBIGNIEW KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-06
2008-01-24
KATARZYNA SZCZEPKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-13
2009-05-20
KATARZYNA SZCZEPKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-20
2018-02-07
MICHAŁ RABIEGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-07
2018-08-21
PAWEŁ ZYGMUNT NIEMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-20
2018-02-07
JAROSŁAW MIKOŁAJ ANTONIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-22
2018-02-07
ŁUKASZ ANDRZEJ KWIECIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-07
2018-08-21
2001-12-15
2005-04-20
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH KREDYT BANKU SPÓŁKA AKCYJNA
2005-04-20
2018-02-28
KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-15
2003-09-26
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
PIOTR BOROWSKI
KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA BONDSPOT SPÓŁKA AKCYJNA NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA IZBA DOMÓW MAKLERSKICH INFOENGINE SPÓŁKA AKCYJNA KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIAMARIUSZ PIOTR JAGODZIŃSKI
KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA FUTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAGITTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CAPITAL PARK RACŁAWICKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NERIDA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARCEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOR KSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA W LIKWIDACJI CP RETAIL ("SPV 1") SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI CP PROPERTY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARIONN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARIONN 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARIONN 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CP PROPERTY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CP PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CP PROPERTY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CP PROPERTY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ARIONN 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIPATRICK VAUTHEY
KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA "POLLIMM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR RAFAŁ HABIERA
DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GIEŁDA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI OMEGA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFITOWI SPÓŁKA AKCYJNA CROWDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CROWDER SPÓŁKA AKCYJNAANNA MONIKA KOŁACKA
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KK AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK ZBIGNIEW KRÓL
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA "TOWARZYSTWO OBROTU ENERGIĄ" CREDIT VALUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "ADV POR PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PGE DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA CVI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ADV XXVIII POR PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ADV PPPI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ADV XXVIII PPPI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA PGE TRADING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE CVI DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA CVI TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ASEKURACJA SPÓŁKA AKCYJNA ARIES RESIDENCE KRYNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLATAN INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CVI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARIES APARTMENTS KRYNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLA WROCLAW ETAP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARMONIA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLATAN PROJEKT 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ WIELOCH
"WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA STREFA FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA FUND INDUSTRY SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTER NATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI VIS VITALIS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA INNVESTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INNVESTO GRANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA AGNIESZKA MAJCHRZAK
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DREWEX SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH STEFAN IDZIK
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEDYTA MARZENA DEC
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAKATARZYNA SYLWIA BLEJWAS WNĘK
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNAHUBERT ANDRZEJ ŁUKASIEWICZ
PEKAO PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIARTUR JERZY BISKUPSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CHMIELNA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALERIE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRODUKCJA POLSKA PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PIEROGOWE BAJE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POLSKIE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RAJ SERVICE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWANEDIALKO RADIKOV
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA RASKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJOHAN BASILIUS PAUL DAEMEN
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIKRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MAK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM UNDERWRITINGU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAK SERWIS UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA AKCYJNA AGENCJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGEERT DE KEGEL
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGERT RAMMELOO
KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA BZ WBK LEASE SPÓŁKA AKCYJNAALOJZY ZBIGNIEW NOWAK
KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH KLUB SPORTOWY AZS-AWF GORZÓW WLKP. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W GDAŃSKU KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W POZNANIU AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO CZĘSTOCHOWA KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KRAKÓW KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYSIE KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W LIKWIDACJI KLUB ŚRODOWISKOWY JUDO AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO OPOLE KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA UWRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NZBC LEGAL ADVISORY CHYŁA BIELECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI POLISH PUBLISHING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKA LUBELSKA EDUGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄREMIGIUSZ KAMIL NAWRAT
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEMYŚL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PUŁAWY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIDNICA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIDNICA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁOWNO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI EXCELSIOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NK PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NK PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NK PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJILEON GELBERG
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE "RZECZPOSPOLITA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCHPIOTR KWIECIEŃ
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" "GDN AIRPORT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE HANDLU WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA APELLA SPÓŁKA AKCYJNA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NIEZALEŻNY ZESPÓŁ BADAWCZY PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA POLAND DAILY SPÓŁKA AKCYJNAAGNIESZKA JOANNA SURMACKA
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ŻOCHOWSKI
PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PIONEER CONSULTING SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA CFA SOCIETY POLAND IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI PKO BANKOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BFL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI NK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SIF POLANDLUDMIŁA AGNIESZKA FALAK CYNIAK
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DRUKARNIA SOFAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CFA SOCIETY POLAND SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJIKATARZYNA SZCZEPKOWSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA SEEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPRINTAIR" SPÓŁKA AKCYJNA QP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA DC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDUSENSE SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR SŁAWOMIR GRĘDECKI
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NK PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NK MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NK PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJÓZEF KAŁUŻYŃSKI
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "ŻAGIEL" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA "BFI SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BZ WBK LEASE SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWY DOM BROKERSKI SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE KREDYT BANKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI HARPER HYGIENICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FALROSE EQUITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ WITOLD PAWEŁCZYK
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KREDYT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VICTORIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "GLOB - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "BANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "AGROPEST" PRZEDSIĘBIORSTWO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA "AGROPEST" PRZEDSIĘBIORSTWO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMARIAN HENRYK WARZYWODA
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA-BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GLOB - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "BANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIPIOTR ROBERT DĘBIŃSKI
"KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "HARCERSKA WOLA" "REF OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DOM I JA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNER DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALERIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURALNE HERBATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄERWIN SCHOETERS
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJISTEFAN DUCHATEAU
KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIMICHAŁ OZIEMBŁO
CRH ŻAGIEL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "KONSORCJUM COM - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNERPROJECT SPÓŁKA AKCYJNA KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ANTIVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA AUTO FLOTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KINO ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASCOT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LARQ SPÓŁKA AKCYJNA KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOP ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK REAL ESTATE HOLDING SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE ODDZIAŁ W POLSCE MATRX PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA NOVIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BILIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK SILVERSTEIN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DICENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KSP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KSP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LANDESKRONE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORIGIN OTWOCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORIGIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEA CAPITAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDAVID MICHAEL TRUMAN
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ ZYGMUNT NIEMIEC
"POLAM SUWAŁKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DECONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJAROSŁAW MIKOŁAJ ANTONIK
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SEEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNAŁUKASZ ANDRZEJ KWIECIEŃ
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ARDEA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJICHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TASK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MOBIL OIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL