KRS 0000051564
REGON01184318700000
NazwaPOLSKA GIEŁDA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKA GIEŁDA FINANSOWA
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 14 mar 2003 14 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 524000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 524000,00 PLN
Wartość nominalna akcji16,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji32750
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEKMIECZYSŁAW KORZENIEWSKI
Prokurent
2001-11-16
2002-05-11
PEŁNA
ROMAN KĘDZIORA
Prokurent
2002-07-17
2003-03-14
ŁĄCZNA
PIOTR RAFAŁ HABIERA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-05-11
KONRAD KRZYSZTOF GRESZTA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-05-11
NORBERT JEZIOLOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-07-17
GABRIEL GŁUSEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-05-11
HANNA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-05-11
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-05-11
RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2002-07-17
PIOTR MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2002-06-14
JERZY MARCIN KARNEY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2002-07-17
JACEK PIOTR KONOPA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2002-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) SAMODZIELNIE PREZES; 2) DWIE OSOBY DZIAŁAJACE ŁACZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH TOMASZ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-06-14
WOJCIECH TOMASZ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-14
2002-07-17
JACEK PIOTR KONOPA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄKÓW PREZESA ZARZĄDU
2002-05-11
2002-06-14
JACEK PIOTR KONOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-14
2002-07-17
PIOTR MICHAŁ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2002-07-17
ZYGMUNT ALEKSANDER GŁOGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-17
2003-03-14
2001-11-16
2002-10-18
PL. BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie