KRS 0000009152
REGON01717755000000
NazwaFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINDER
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 13 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 101A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2456500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7230C PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3020A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA #7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKAPIOTR TOMASZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2001-04-24
2007-02-13
1897 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 948.500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JERZY PASZKOWSKI
Wspólnik
2001-04-24
2007-02-13
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.500 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW MIREK
Wspólnik
2001-07-11
2005-11-16
179 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.500 PLN
GRZEGORZ JAN NIEDŹWIEDŹ
Wspólnik
2001-07-11
2005-11-16
179 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.500 PLN
PIOTR LASKOWSKI
Wspólnik
2001-07-11
2006-01-19
1.184 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.000 ZŁ
GRAŻYNA ANNA LASKOWSKA
Wspólnik
2005-10-03
2006-01-19
1.184 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.000 ZŁ
WITOLD STĘPIEŃ
Wspólnik
2005-11-16
2007-02-13
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.500 ZŁOTYCH
ADAM DARIUSZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2005-11-16
2007-02-13
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-01-19
2007-02-13
2281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.140.500 ZŁOTYCH
47081848100000
MAŁGORZATA JOANNA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2005-10-03
GRAŻYNA ANNA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2006-01-25
JERZY ADAM BIAŁOUSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2002-05-17
PIOTR LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2006-01-25
ADAM MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-03
2006-09-12
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2007-02-13
WITOLD STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2007-02-13
MAŁGORZATA JOANNA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2006-10-20
RAFAŁ MARCIN ABRATAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-20
2007-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WYKONUJĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW MIREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2001-11-07
PIOTR LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2002-04-04
GRZEGORZ JAN NIEDŹWIEDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2002-01-15
ANDRZEJ JERZY PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-19
2007-02-13
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-12
2007-02-13
PIOTR TOMASZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2007-02-13
ANDRZEJ JERZY PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2001-07-11
2001-04-24
2006-04-05
JOTEYKI, 20, WARSZAWA, 02-317, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie