KRS 0000610739
NIP1132883149
REGON36045831000000
NazwaFR CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFR CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 kwi 2016 (8 lat temu) 04 kwi 2016
Data usunięcia 30 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2016-04-04
2016-06-30
36355038600000
PIOTR TOMASZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
ADAM DARIUSZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
WITOLD STĘPIEŃ
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
ROBERT SEWERYN ROZESŁANIEC
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
ANDRZEJ JERZY PASZKOWSKI
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER JANISZEWSKI
Wspólnik
2016-04-04
2016-06-30
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ FR CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FR CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU WYKONUJĄCY FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: PIOTR TOMASZ JAKUBOWSKI - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-04
2016-06-30
36355038600000
2016-04-04
2016-06-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-04
2016-06-30
FR CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-04
2016-06-30
UL. MARCINA KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-04
2016-06-30
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-04-04
2016-06-30
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-04-04
2016-06-30
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-04-04
2016-06-30
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-04-04
2016-06-30
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-04-04
2016-06-30
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie