KRS 0000417372
NIP7010339301
REGON14608582000000
NazwaACG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACG
Data rejestracji 10 kwi 2012 (12 lat temu) 10 kwi 2012
Data usunięcia 21 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KAZIMIERZOWSKA, 46/48, WARSZAWA, 02-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 215116,40 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 215116,40 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2151164
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEAGNIESZKA POPŁAWSKA
Prokurent
2017-01-17
2017-09-18
PROKURA SAMOISTNA
CARMEN ZOFIA TARCHA
Likwidator
2017-09-18
2019-02-21
ADAM DARIUSZ MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-10
2012-09-20
KAROL GRZEGORZ JEŁOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-10
2014-09-29
JULIUSZ WITOLD KŁOSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-10
2012-09-20
MAŁGORZATA SZAFRAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2016-01-13
KAROLINA MONIKA RENDASZKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2016-01-13
TOMASZ ANDRZEJ BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-17
2019-02-21
JACEK STANISŁAW SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2013-03-26
JAN JERZY STANISZKIS
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2019-02-21
SEBASTIAN JÓZEF KOTÓW
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2019-02-21
JAROSŁAW ALEKSANDER WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2017-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
CARMEN ZOFIA TARCHA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-10
2017-09-18
KRZYSZTOF PAWEŁ KACZOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-10
2013-03-26
BEATA KRYSTYNA TOMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2013-04-24
2016-10-18
2012-04-10
2017-09-18
QUADRILION SPÓŁKA AKCYJNA
2017-09-18
2017-09-28
QUADRILION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2012-04-10
2017-09-28
MOKOTOWSKA, 59, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie