KRS 0000271125
NIP5262510035
REGON01717755000000
Nazwa"FINDER" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFINDER
Data rejestracji 02 sty 2007 (18 lat temu) 02 sty 2007
Data usunięcia 17 mar 2017 17 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2974304,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2974304,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji743576
Dane podatkowe
NIP 5262510035
data rejestracji 01 sty 2001
status Czynny
70128000030000003182755031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
07128000030000003182755001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
77128000030000003182755002
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN MAARTEN DE VRIES
Beneficjent
1969-09-23
JAN MAARTEN DE VRIES
reprezentant
1969-09-23
TROJAN JANUSZ SZULADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2007-06-11
WITOLD STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2016-02-26
RAFAŁ MARCIN ABRATAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2007-09-24
RAFAŁ WIATR
Członek Organu Nadzoru
2007-09-24
2008-12-04
ANDRZEJ WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2014-08-13
MAGDALENA MAJCHRZYCKA MACIEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2009-01-28
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-28
2014-02-20
IWONA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-20
2016-02-26
ADAM DARIUSZ MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2016-02-26
GUIDO PIETER OUDEJANS
Członek Organu Nadzoru
2016-02-26
2017-03-17
JAN MAARTEN DE VRIES
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU OBEJMUJE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY RADA NADZORCZA POWOŁUJE JEDNEGO Z CŻŁONKÓW ZARZĄDU DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MICHIEL WESSELING
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-26
2017-03-17
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2016-02-26
PIOTR TOMASZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-02
2016-02-26
ANDRZEJ JERZY PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2016-02-26
MAREK KAROL KUJAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-20
2016-02-26
ROBERT SEWERYN ROZESŁANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-05
2014-12-10
ROBERT SEWERYN ROZESŁANIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-10
2016-02-26
THOMAS SCHMIDT
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2017-03-17
1970-03-20
2007-01-02
2009-01-12
OSTROBRAMSKA, 101 A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-12
2015-11-02
OSTROBRAMSKA, 79, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-02
2015-12-17
UL. MARCINA KASPRZAKA, 2, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie