KRS 0000406517
NIP9512008475
REGON01726830100000
NazwaGRAND CRU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRAND CRU
Data rejestracji 29 gru 2011 (13 lat temu) 29 gru 2011
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2057250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2057250,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20572500
Dane kontaktowe
Email MAIL@DOBREWINA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAARTUR LEBIEDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2012-02-28
TOM VEDBY JORGENSEN
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2014-04-24
JACEK KRZYSZTOF KOLASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2023-02-10
EDYTA KATARZYNA KOLASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2014-03-26
MIROSŁAW BARSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2014-01-31
ANDRZEJ ROBERT TOKAJ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2014-03-26
CEZARY PRZEMYSŁAW NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2014-03-26
2016-06-30
MAŁGORZATA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-26
2015-06-30
BEATA KATARZYNA RAPTIS
Członek Organu Nadzoru
2014-03-26
2016-06-30
JAKUB JAROSŁAW MADEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-30
2020-05-29
JANINA IZYDORA PULAWSKI
Prokurent
2012-02-28
2016-02-29
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA JOANNA ROJEK
Prokurent
2012-02-28
2016-02-29
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOZEF KARL, PETER PULAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2023-02-10
WŁODZIMIERZ BOGDAN PRZYBYLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2014-01-31
JAROSŁAW TOMASZ MADEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-30
2016-02-29
2011-12-29
2015-12-18
WYCZÓŁKI, 46, WARSZAWA, 02-820, WARSZAWA, POLSKA
GKm 42/20
2022-02-17
2022-10-04
1428.6 PLN
XII GNc 465/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewelina Chwalisz Kancelaria Komornicza nr XIX w Poznaniu
GKm 11/23
2023-12-12
2024-02-13
6601.63 PLN
IX GC 357/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Hoppe Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie