KRS 0000007090
REGON01224029000000
NazwaMAGNUSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAGNUSSON
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 13 mar 2013 13 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOBRA, 56/68, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAGNUSSON WAHLIN QVIST STANBROOK ADVOKATBYRA AB
Wspólnik
2001-04-12
2006-07-28
100 UDZIAŁÓW PO 750 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
ADVOKATFIRMAN PER MAGNUSSON AB
Wspólnik
2006-07-28
2013-03-13
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH
PETER TAERO NIELSEN
Prokurent
2005-03-18
2006-07-28
PROKURA SAMOISTNA
PHILIP MARTIN GRAFF
Prokurent
2005-03-18
2006-07-28
PROKURA SAMOISTNA
JADWIGA JANINA CZARNECKA
Prokurent
2005-03-18
2006-07-28
PROKURA SAMOISTNA
DAN GUNNAR PERSON
Likwidator
2006-10-31
2013-03-13
ANDERS WORSOE
Likwidator
2008-09-22
2012-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DAN GUNNAR PERSON
PREZES ZARZĄDU
2001-04-12
2004-12-10
ANNA DOROTA JARZABEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-12
2004-12-10
ANDRZEJ ROBERT TOKAJ
CZŁONEK
2001-10-16
2003-09-18
ARTUR SWIRTUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-27
2004-12-10
CLAES FREDRIK SODERSTROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-10
2006-07-28
DAN GUNNAR PERSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-28
2006-10-31
2001-04-12
2003-02-25
MAGNUSSON WAHLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-25
2006-08-18
MAGNUSSON WAHLIN QVIST STANBROOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-18
2006-10-31
MAGNUSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-12
2001-10-16
CHMIELNA, 9, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-16
2004-11-29
DOBRA, 56/68, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-29
2005-07-15
DOBRA, 68/70, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-15
2006-08-18
LANGIEWICZA, 15, WARSZAWA, 02-071, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie