KRS 0000049706
REGON00205206000000
NazwaPETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 23 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145851,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIPETER TAERO NIELSEN
Likwidator
2008-01-22
2009-01-23
OJVIND HULGAARD
Likwidator
2008-01-22
2009-01-23
DARIUSZ JERZY OBRĘPALSKI
Likwidator
2008-01-22
2009-01-23
ROBERT JACEK KAMIONOWSKI
Likwidator
2008-01-22
2009-01-23
JADWIGA JANINA CZARNECKA
Likwidator
2008-01-22
2009-01-23
DARIUSZ JERZY OBRĘPALSKI
Wspólnik
2001-10-08
2009-01-23
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.239 ZŁOTYCH
PETER NIELSEN & PARTNERS INTERNATIONAL A/S
Wspólnik
2001-10-08
2009-01-23
1.394 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.034 ZŁOTYCH
JADWIGA JANINA CZARNECKA
Wspólnik
2001-10-08
2009-01-23
299 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.239 ZŁOTYCH
ROBERT JACEK KAMIONOWSKI
Wspólnik
2001-10-08
2009-01-23
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.239 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
DARIUSZ JERZY OBRĘPALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2008-01-22
PETER TAERO NIELSEN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2008-01-22
JADWIGA JANINA CZARNECKA
WICE-PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2008-01-22
OJVIND HULGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2008-01-22
ROBERT JACEK KAMIONOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2008-01-22
2001-10-08
2008-01-22
PETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2007-02-26
LANGIEWICZA, 15, WARSZAWA, 02-071, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie