KRS 0000306830
NIP5220101071
REGON01207851800000
NazwaINWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaINWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT
Data rejestracji 29 maj 2008 (16 lat temu) 29 maj 2008
Data usunięcia 16 mar 2023 16 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WSPÓLNA, 50, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2217771,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2217771,30 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji22177713
Dane podatkowe
NIP 5220101071
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #3211Z PRODUKCJA MONET #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANDRZEJ WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2018-03-08
JERZY CHAŁUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2009-05-29
AGNIESZKA MEJER
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2008-10-10
JAROSŁAW CISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2009-05-29
YURY TSYKUN
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2009-05-29
KATARZYNA SABOURI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2008-10-10
AGNIESZKA MEJER
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2023-03-16
MIKOŁAJ DIETRICH
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2018-03-08
KAROLINA MEJER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-10
2018-07-06
BOGDAN STEINER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-10
2023-03-16
KATARZYNA JOANNA USZAK
Beneficjent
KATARZYNA JOANNA USZAK
reprezentant
KATARZYNA JOANNA USZAK
Powiernik
2019-03-27
2023-03-16
KATARZYNA JOANNA USZAK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MIROSŁAW MEJER
PREZES
2008-05-29
2023-03-16
RENATA PAWLUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2009-10-30
DOMINIK WOJNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2011-07-12
FILIP FERTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-12
2018-03-08
TOMASZ KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-12
2012-01-23
2008-05-29
2019-03-27
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA
2008-05-29
2010-01-27
DRZYMAŁY, 20, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie