KRS 0000008557
NIP5271542276
REGON01231606000000
NazwaSKARBIEC MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSKARBIEC MENNICY POLSKIEJ
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 09 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 43 A, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji60000
Dane podatkowe
NIP 5271542276
data rejestracji 01 lut 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)DANUTA CIOSEK
Prokurent
2001-04-23
2004-10-22
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA CIOSEK
Prokurent
2006-07-31
2009-08-27
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA ALINA EJSMOND
Prokurent
2012-10-08
2014-02-26
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UPOWAŻNIA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARCIN JASKULSKI
Prokurent
2014-02-26
2015-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA ELŻBIETA PERDIAN
Prokurent
2014-02-26
2020-06-09
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA LIS WĄSOWSKA
Prokurent
2012-10-08
2020-06-09
PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA - UPOWAŻNIA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI
ALAIN PICART
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2002-07-17
KRZYSZTOF MARIAN MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2006-07-31
MARIUSZ PIOTR LESIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2006-07-31
BARBARA EDYTA SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2013-07-17
TADEUSZ ALEKSANDER STECKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2012-06-29
PIOTR ZBIGNIEW KUBISIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2007-10-29
TOMASZ JERZY HOWERYNG
Członek Organu Nadzoru
2007-10-29
2009-10-30
KRZYSZTOF SOŁŚNIA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2012-06-29
PIOTR KUBISIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-29
2017-03-27
GRZEGORZ ZAMBRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-29
2020-06-09
DANUTA CIOSEK
Likwidator
2005-02-15
2006-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN ZDZISŁAW NIKIEL
PREZES ZARZĄDU
2001-04-23
2004-10-22
DANUTA CIOSEK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-22
2005-02-15
TOMASZ WOJCIECH ŁYJAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-24
2007-12-17
DANUTA CIOSEK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2008-06-24
ARTUR MAREK SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-24
2012-10-08
BARBARA EDYTA SISSONS
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2012-10-08
2013-04-26
DOMINIK WOJNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2013-11-14
DOMINIK WOJNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2020-06-09
MARIUSZ ANDRZEJ BADOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-08
2013-04-26
MARIUSZ ANDRZEJ BADOCHA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2013-11-14
2001-04-23
2002-07-17
ENGELHARD-CLAL-POLISH STATE MINT SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-17
2005-02-15
MENNICA - METALE SPÓŁKA AKCYJNA
2005-02-15
2006-07-24
MENNICA - METALE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2007-10-29
2008-06-24
MENNICA ELEKTRONICZNE TRANSAKCJE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-23
2009-02-12
PERECA, 21, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-12
2009-08-27
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-27
2017-07-10
WALICÓW 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-10
2019-08-02
ALEJA JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie