KRS 0000658089
NIP1182080429
REGON14584937800000
NazwaCLAIMS HANDLING SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCLAIMS HANDLING SYSTEM
Data rejestracji 13 sty 2017 (8 lat temu) 13 sty 2017
Data usunięcia 25 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRUMYKOWA, 20, WARSZAWA, 03-138, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-13
2017-11-10
TOMASZ ROCHALA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-13
2022-08-25
MICHAŁ BĄK
Członek Organu Nadzoru
2022-06-30
2022-08-25
ALEKSANDER LUCJAN KOPESTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-05
2022-06-30
MAŁGORZATA LIS WĄSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-06-30
2022-08-25
KAROLINA LILLA KOPESTYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-13
2017-11-10
JACEK PIOTR KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-10
2019-03-05
DOMINIK LINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-10
2022-06-30
ROBERT WĄSOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ IWANEK
Beneficjent
ROBERT WĄSOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT WĄSOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ IWANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDER LUCJAN KOPESTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2019-03-05
ROBERT WĄSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-05
2022-08-25
2017-01-13
2017-02-28
UL. KLAUDYNY, 1, WARSZAWA, 01-684, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-28
2020-05-12
UL. PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie