KRS 0000291033
NIP7010086722
REGON14111383500000
NazwaEFG PROPERTY SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEFG PROPERTY SERVICES POLSKA
Data rejestracji 26 paź 2007 (17 lat temu) 26 paź 2007
Data usunięcia 03 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOKOTOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-560, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email EFGPROPERTYSERVICES@POLBANKEFG.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2012-04-23
2013-10-03
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
14523239900000
EFG NEW EUROPE HOLDING B.V.
Wspólnik
2007-10-26
2012-04-23
5.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 590.000 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
Likwidator
2012-10-19
2013-10-03
TOMASZ STANISŁAW SALAMON
Likwidator
2012-10-19
2013-10-03
WIESŁAWA BARBARA CHOJNACKA
Likwidator
2012-10-19
2013-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHARALAMPOS KYRKOS
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2008-04-28
ARISTOTELIS KARYTINOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2009-03-27
GEORGIOS MANTZAVINATOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2009-03-27
KYRIAKOS KAKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2011-01-31
MAŁGORZATA IGRAS TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2009-03-27
MICHAEL COLAKIDES
PREZES ZARZĄDU
2008-04-28
2009-03-27
GEORGIOS VASILANTONAKIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-27
2012-06-28
SERAFEIM PAPAGEORGIOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-31
2012-06-28
MICHAŁ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-28
2012-09-28
PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-28
2012-10-19
2007-10-26
2012-10-19
EFG PROPERTY SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie