KRS 0000515965
NIP1070030544
REGON14732894000000
NazwaBNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBNP PARIBAS SOLUTIONS
Data rejestracji 09 lip 2014 (10 lat temu) 09 lip 2014
Data usunięcia 14 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 2, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4050000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@RKANTOR.COM
Dane podatkowe
NIP 1070030544
data rejestracji 01 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHALINA ŁAPIŃSKA
Beneficjent
JACEK MARCIN WALCZAK
Beneficjent
MICHAŁ KASZKOWIAK
reprezentant
ALINA ŁAPIŃSKA
reprezentant
JACEK MARCIN WALCZAK
reprezentant
MICHAŁ KASZKOWIAK
Beneficjent
Wspólnik
2014-07-09
2018-12-13
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ
01000085400000
Wspólnik
2018-12-13
2022-11-14
8100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.050.000,00 ZŁ
01077887800000
ŁUKASZ JANUSZ JANUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2018-03-28
PATRYCJA AGNIESZKA ZENIK RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2018-12-13
KONRAD KOPCIUCH
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2017-02-01
ANDRZEJ MIRON
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2018-12-13
MACIEJ STANISŁAW BARDAN
Członek Organu Nadzoru
2017-06-28
2018-12-13
MICHAŁ ZYGMUNT HOJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-06-28
2018-10-10
DANIEL MAURICE ASTRAUD
Członek Organu Nadzoru
2018-12-13
2021-01-20
ANDRÉ BOULANGER
Członek Organu Nadzoru
2018-12-13
2021-01-20
JAROMIR PELCZARSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-13
2021-01-20
DENIS PECCOUD
Członek Organu Nadzoru
2020-10-29
2022-11-14
MICHAŁ KASZKOWIAK
Likwidator
2022-03-25
2022-11-14
JACEK MARCIN WALCZAK
Likwidator
2022-03-25
2022-11-14
ALINA ŁAPIŃSKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE/CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK MARCIN WALCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE/CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ KASZKOWIAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE/PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARBARA ANNA KUCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-23
2018-12-14
KRZYSZTOF ZYGMUNT STUMPF
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-01
2018-12-13
MICHAŁ KASZKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-01
2019-02-04
MICHAŁ ZYGMUNT HOJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-09
2017-06-28
WIESŁAWA BARBARA CHOJNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-09
2014-09-23
KONRAD KOPCIUCH
CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 29.08.2014R.
2014-07-09
2017-10-12
MICHAŁ KASZKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-04
2022-03-25
TOMASZ LESZEK MIKODA
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2018-06-29
ANNA MAŁGORZATA KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2019-02-04
ANETA WĄGRODZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-14
2019-02-04
2014-07-09
2018-12-13
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-13
2022-03-25
BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-09
2014-09-23
FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-23
2016-05-12
FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-12
2017-10-12
UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie