KRS 0000025443
NIP5271002574
REGON01072769700000
NazwaNATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 24 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 41000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 41000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji205000
Dane podatkowe
NIP 5271002574
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEROBERT DERKACZ
Prokurent
2012-12-31
2014-07-21
ŁĄCZNA
AGNIESZKA MARIA CHOJNACKA
Prokurent
2018-07-23
2023-05-24
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI
Prokurent
2018-07-23
2023-05-24
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDRA PASZKIEWICZ
Prokurent
2018-07-23
2021-08-12
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIET VAN ZANTEN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-09-12
BRUNON BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2010-01-22
KRZYSZTOF BREJDAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2005-08-12
MICHAŁ JAN SZCZUREK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2010-05-07
CORNELIS THEODOR TUIJNMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2007-03-06
RIGT HEIN KLIPHUIS
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2011-01-14
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2023-05-24
ROBIN LLOYD SPENCER
Członek Organu Nadzoru
2014-12-16
2018-06-18
GUUSTAAF ALBERTUS SCHOORLEMMER
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2020-09-29
TOMASZ GABRUSEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-06
2023-05-24
ANDRZEJ MIRON
Beneficjent
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ
Beneficjent
PAWEŁ KACPRZYK
Beneficjent
ANITA BOGUSZ
Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ
Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW ROSZEWSKI
zgłaszający - prokurent
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO-GIZIŃSKA
Beneficjent
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ MIRON
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
PAWEŁ KACPRZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ANITA BOGUSZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
JACEK KORONKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO-GIZIŃSKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-10
2023-05-24
CORNELIS DEN BOER
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-12-12
EWA ZORYCHTA KĄKOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2014-10-22
MONIKA RÓŻYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2001-11-05
NICOLAAS WILLEM KOOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-01-03
CHARLES MATTHEW THOMPSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-07-10
JAROSŁAW BARTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-24
2006-11-29
MEREL ENGELBERT VAN EVERVOORDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-03
2002-09-12
MICHAŁ JAN SZCZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2004-10-22
JERZY STREMLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2006-12-22
2001-07-13
2001-07-24
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-24
2008-04-04
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A.
2008-04-04
2015-07-20
ING TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-13
2011-11-29
LUDNA, 2, WARSZAWA, 00-406, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie