KRS 0000128383
REGON63439060000000
Nazwa"INWEST RATING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWEST RATING
Data rejestracji 30 sie 2002 (22 lata temu) 30 sie 2002
Data usunięcia 30 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCHWspólnik
2002-08-30
2007-05-31
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000 ZŁ
63031644500000
JACEK MROWICKI
Wspólnik
2007-05-31
2010-12-30
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2007-05-31
2010-12-30
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
JACEK MROWICKI
Likwidator
2009-12-16
2010-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JACEK MROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2006-04-04
JACEK MROWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-04
2007-02-01
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2006-04-04
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-04
2007-02-01
ROBERT FABRYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2006-04-04
MIROSŁAWA BAUTA SZCZUKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-01
2009-12-16
2002-08-30
2006-04-04
"INWEST BOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-04
2009-12-16
"INWEST RATING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie