KRS 0000277284
NIP7781447282
REGON30054383700000
NazwaINWEST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWEST CONSULTING
Data rejestracji 30 mar 2007 (17 lat temu) 30 mar 2007
Data usunięcia 06 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASIŃSKIEGO, 16, POZNAŃ, 60-830, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2007-03-30
2010-10-06
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH
63031644500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-30
2007-12-03
JACEK MROWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-30
2007-12-03
DARIUSZ GIZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-03
2008-02-29
DARIUSZ GIZA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2010-02-25
DARIUSZ GIZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-25
2010-10-06
SEBASTIAN HUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-25
2010-10-06
PIOTR BIAŁOWĄS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-25
2010-10-06
KRZYSZTOF MROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-03
2008-02-29
2007-03-30
2010-02-25
INWEST FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-30
2008-02-29
LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie