KRS 0000003856
NIP7851626358
REGON63966258000000
NazwaKORPORACJA CENTRUM LOGISTYCZNE "MÓJ SKLEP" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
Krótka nazwaKORPORACJA CENTRUM LOGISTYCZNE "MÓJ SKLEP" Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
Data rejestracji 27 mar 2001 (23 lata temu) 27 mar 2001
Data usunięcia 24 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC 20 PAŹDZIERNIKA, 14, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 595100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 315000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5951
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEHENRYK PAWLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2017-11-24
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2017-11-24
WOJCIECH RUTA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2017-11-24
STEFAN MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2017-11-24
ROBERT MIELCAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2014-01-02
JACEK OŚWIĘCIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2017-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAJETAN WOJCIECH PYRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2017-11-24
2001-03-27
2017-11-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-27
2017-11-24
KORPORACJA CENTRUM LOGISTYCZNE "MÓJ SKLEP" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
2001-03-27
2017-11-24
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA, 14, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
2001-03-27
2017-11-24
9305Z - ORGANIZACJA I PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO I HURTOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ I WYTWÓRCZEJ, W TYM EKSPORT I IMPORT ORAZ POŚREDNICTWO
2001-03-27
2017-11-24
632 - USŁUGI LOGISTYCZNE
2001-03-27
2017-11-24
6312C - USŁUGI W ZAKRESIE PRAC PRZEŁADUNKOWYCH, MAGAZYNOWANIA I PRZECHOWYWANIA TOWARÓW
2001-03-27
2017-11-24
7260Z - USŁUGI INFORMATYCZNE I BADAWCZO-ROZWOJOWE
2001-03-27
2017-11-24
748 - USŁUGI HANDLOWE, NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
2001-03-27
2017-11-24
7440Z - USŁUGI REKLAMOWE NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
2001-03-27
2017-11-24
8042Z - USŁUGI SZKOLENIOWE NA RZECZ PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
2001-03-27
2017-11-24
7414A - USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE CELU SPÓŁKI NA RZECZ PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
2001-06-21
2017-11-24
6523Z - ŚWIADCZENIE USŁUG FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie