KRS 0000398807
NIP6852323524
REGON18077630100000
NazwaPODKARPACKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPODKARPACKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY
Data rejestracji 24 paź 2011 (13 lat temu) 24 paź 2011
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 50, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPAWEŁ MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2013-08-13
BOGUMIŁA PRUCHNICKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-13
2015-02-20
MICHAŁ PRUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-13
2015-02-20
RYSZARD SIEPIETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-13
2015-02-20
JOANNA EWA KOZAK PIERUNEK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-24
2016-10-12
ROMAN BŁASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2013-08-13
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2013-08-13
ADAM BRONISŁAW KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-24
2016-10-12
CELINA MARIA KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-24
2016-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
PIOTR JACEK RACHWAŁ
VICE PREZES ZARZĄDU
2011-10-24
2013-08-13
BOGDAN KASPRZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-24
2013-08-13
JERZY PRUCHNICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-13
2015-02-20
PIOTR MIROSŁAW KOZAK
PREZES ZARZADU
2015-05-22
2019-05-28
2011-10-24
2015-03-24
79, TARNOWIEC, 38-204, TARNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie