KRS 0000022540
NIP5260209828
REGON01287161300000
Nazwa"CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF
Data rejestracji 23 cze 2001 (23 lata temu) 23 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KAROLKOWA, 30, WARSZAWA, 01-207, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 48500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 53680000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji53680000
Dane kontaktowe
Email CLIF@CLIF.PL
Dane podatkowe
NIP 5260209828
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
21191010482205260163910002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
70800400022003001957930001
BS8004 Centrala
ul. Al. Krakowska 72 05-090 pruszkowski POLSKA
70160014621847162080000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
74191000092999260163910001
SANPL Centrala
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
98191011232601639121210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHDARIUSZ IRENEUSZ BARAN
Beneficjent
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
reprezentant
BEATA KATARZYNA KULEWSKA
Prokurent
2001-06-23
2002-06-28
ŁĄCZNA
AGNIESZKA ZAKOLSKA
Prokurent
2018-12-27
2020-07-02
SAMOISTNA
WIOLETTA EWA MATEJKO SZOMBORG
Prokurent
2020-07-02
SAMOISTNA
PIOTR JÓZEF BUCHNER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2007-02-08
STANISŁAW JERZY SOŁTYSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2002-06-28
MAREK MODECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2002-06-28
CHRISTOPH GEORG BANDYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2002-06-28
ZYGMUNT MAKOMASKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2002-06-28
ZBIGNIEW WARAKSA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-10-23
JACEK BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-10-23
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-10-23
CELINA JULIA FRYDEL BURDYNA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2022-03-15
ANDRZEJ ZBIGNIEW STAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2014-07-16
SŁAWOMIR ZABOROWSKI
Powiernik
2002-01-29
2003-03-25
BARBARA ZOFIA OGIŃSKA-KISAŁA
Powiernik
2003-03-25
2003-05-28
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-06-28
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
PREZES ZARZĄDU
2001-06-23
2002-01-29
MAREK WOJCIECH DRABIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-23
2002-01-29
CELINA JULIA FRYDEL BURDYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-23
2002-01-29
MAREK PIOTR SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-23
2002-01-29
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU OD 09.05.2003R. DO 30.09.2003R.
2003-05-28
2003-10-23
DARIUSZ IRENEUSZ BARAN
PREZES
2003-10-23
JACEK BUKOWSKI
WICEPREZES
2003-10-23
2008-07-01
BEATA KATARZYNA KULEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-01
2012-11-08
JACEK BUKOWSKI
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU OD 09.05.2003R. DO 30.09.2003R.
2003-05-28
2003-10-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48561.6 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 595466.14 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1005.21 |
III. Usługi obce | 253567.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 340893.68 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 171812.87 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 25846.26 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -400937.93 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4954996.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20127.67 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 48500000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4934868.48 |
- Rezerwy na zobowiązania | 154979.75 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 4954996.15 |
A. Aktywa trwałe | 1863728.12 |
B. Aktywa obrotowe | 3091268.03 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 10863.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-24
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48774.34 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 597456.3 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14713.84 |
III. Usługi obce | 323632.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 259109.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 307475.41 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 173.33 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
G. Przychody finansowe | -241379.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | -241379.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2783407.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 117065.85 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 48500000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2666342.13 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 2627849.45 |
Aktywa razem | 2783407.98 |
A. Aktywa trwałe | 76624.51 |
B. Aktywa obrotowe | 2706783.47 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 36958.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2001-06-23
2002-01-29
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-29
2003-05-28
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW "CLIF" SPÓŁKA AKCYJNA - W UPADŁOŚCI
2001-06-23
2015-07-14
ALEJA RÓŻ, 2, WARSZAWA, 00-556, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-14
2017-12-08
UL. POŁCZYŃSKA, 31, WARSZAWA, 01-377, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie