KRS 0000191717
REGON01268488000000
NazwaT.I.G.A. YACHT & MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaT.I.G.A. YACHT & MARINA
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 25 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5640000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #6322B OBSŁUGA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #7440Z REKLAMA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWANDRZEJ SZWAŁEK
Prokurent
2004-03-22
2005-04-27
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA NACZAS
Prokurent
2004-03-22
2005-11-28
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ POSTĘPSKI
Prokurent
2005-11-28
2006-08-25
PROKURA SAMOISTNA
WANDA JANINA RYTEL
Prokurent
2006-08-25
2009-05-25
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ JASIŃSKI
Prokurent
2004-03-22
2006-12-06
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ MAREK ZAWIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-11-28
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-11-28
MAREK HENRYK MARDEUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-11-28
ZOFIA WANDA GABER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-11-28
MIKOŁAJ WŁODZIMIERZ DIETRICH
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2006-12-06
LESZEK SZERSZENOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2006-08-25
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2008-11-06
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-06
2009-05-25
MIKOŁAJ WŁODZIMIERZ DIETRICH
Członek Organu Nadzoru
2008-11-06
2009-05-25
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ POSTĘPSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-05-25
Wspólnik
2004-01-30
2009-05-25
5640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5640000 ZŁOTYCH
01028008400000
T.I.G.A. INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Wspólnik
2004-01-30
2006-04-04
1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 2369916 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-06
2009-05-25
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2006-12-06
GRAŻYNA KĘDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-30
2005-11-28
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-11-06
2009-05-25
WŁODZIMIERZ ZYGMUNT KŁODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-30
2005-11-28
ANDRZEJ SZWAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-27
2007-10-16
DOROTA EWA NACZAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2009-05-25
MIKOŁAJ WŁODZIMIERZ DIETRICH
PREZES ZARZĄDU
2006-12-06
2008-11-06
BARTŁOMIEJ JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-06
2008-11-06
2004-01-30
2004-12-31
T.I.G.A. YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie