KRS 0000019372
NIP5260211794
REGON00128738600000
NazwaBIURO EKSPERTYZ I DORADZTWA EKONOMICZNEGO PROEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO EKSPERTYZ I DORADZTWA EKONOMICZNEGO PROEXIM
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚMIAŁA, 59, WARSZAWA, 01-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7485 USŁUGI SEKRETARSKIE I TŁUMACZENIE #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMIDDLE EUROPAN GROUP OF ADVERTISEMENT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-18
2003-03-19
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.400 PLN
012909913
T.I.G.A. MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-18
2003-03-19
1127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.700 PLN
010215193
JAN KRYŃSKI
Wspólnik
2001-06-18
2001-08-22
107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.700 PLN
PIOTR GOSTOMSKI
Wspólnik
2003-03-19
2004-03-26
1461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 146100 ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
Wspólnik
2004-03-26
2012-05-12
1461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 146100 ZŁ
Wspólnik
2012-05-12
2020-12-16
1.461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 146.100,00 ZŁ
22029737200000
ROBERT WOJCIECH KACZMARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2007-03-14
JERZY MACIEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2011-07-14
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2007-03-14
ANDRZEJ CHAJEC
Członek Organu Nadzoru
2007-03-14
2011-12-22
MAREK MODECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-14
2009-09-16
JAROSŁAW PŁOMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-14
2011-12-22
MARIUSZ NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-14
2011-12-22
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2011-12-22
TEOFIL PIOTR GOSTOMSKI
Prokurent
2001-10-03
2004-03-26
SAMOISTNA
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
Prokurent
2004-03-26
2011-07-14
SAMOISTNA
EWA SADOCH
Prokurent
2011-12-22
2013-11-26
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JERZY KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2003-06-05
JAN KRYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2001-08-22
DAGMARA ALICJA MELLER
PREZES ZARZĄDU
2003-06-05
2004-03-26
DAGMARA ALICJA MELLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2007-03-14
ZBIGNIEW ZUZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2011-07-14
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-14
2008-08-26
EWA SADOCH
PREZES ZARZĄDU
2011-07-14
2011-12-22
MARIUSZ WOJCIECH LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2012-05-12
MAREK BOGDAN TARCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-12
2020-12-16
ROBERT WOJCIECH KACZMARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-14
2011-12-22
2001-06-18
2004-03-26
AL.JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA 66, POLSKA
2004-03-26
2008-08-26
J.J. ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-26
2011-12-22
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2011-12-22
2012-09-11
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-11
2012-12-10
MŁYNARSKA, 48, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-10
2013-11-26
KANIOWSKA, 37, WARSZAWA, 01-529, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie