KRS 0000355023
NIP7010233258
REGON14239727200000
NazwaMARINA ZDORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARINA ZDORY
Data rejestracji 26 kwi 2010 (14 lat temu) 26 kwi 2010
Data usunięcia 24 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (50)
#1105Z PRODUKCJA PIWA #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Wspólnik
2010-04-26
2010-08-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-08-09
2014-09-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
01148133000000
ZBIGNIEW BERNARD ZIÓŁEK
Prokurent
2010-08-09
2013-11-07
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW BERNARD ZIÓŁEK
Likwidator
2013-11-07
2014-09-24
MAREK MODECKI
Likwidator
2013-11-07
2014-09-24
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
Likwidator
2013-11-07
2014-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-26
2010-08-09
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-09
2011-08-22
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-22
2013-07-17
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-17
2013-11-07
MAREK MODECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-22
2013-11-07
2010-04-26
2013-11-07
MARINA ZDORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie