KRS 0000245977
NIP5262905035
REGON14032032500000
Nazwa"ESPIRITO SANTO INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESPIRITO SANTO INVESTMENT
Data rejestracji 09 gru 2005 (19 lat temu) 09 gru 2005
Data usunięcia 21 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3800000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2005-12-09
2009-05-05
13,999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 699,950 ZŁOTYCH
01148133000000
ESSI SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIAIS, S.A.
Wspólnik
2005-12-09
2015-05-21
76.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800.000,00 ZŁOTYCH
FRANCISCO CARY RAVARA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-09
2006-04-11
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-12-09
2009-03-23
JOSE MANUEL LOPES NEVES DE ALMEIDA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-11
2009-03-23
RUI BAPTISTA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2015-05-21
PAULO MARTINS
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2015-05-21
ROBIN EARLE
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2015-05-21
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2009-03-23
MAREK MODECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-09
2009-03-23
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Likwidator
2014-10-08
2015-05-21
BARTŁOMIEJ DMITRUK
Likwidator
2014-10-08
2015-05-21
CHRISTIAN GEORGE MINZOLINI
Likwidator
2014-10-08
2015-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU; - WICE - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCHY ŁĄCZNIE
ANDRZEJ MIECZYSŁAW MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2008-01-17
JOSE MANUEL LOPES NEVES DE ALMEIDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2006-04-11
MIKOŁAJ WŁODZIMIERZ DIETRICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2009-03-23
MIKOŁAJ WŁODZIMIERZ DIETRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-23
2014-02-13
WANDA JANINA RYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-09
2008-01-17
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ POSTĘPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-09
2014-02-13
TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2008-02-26
CHRISTIAN MINZOLINI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2014-02-13
CHRISTIAN MINZOLINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-13
2014-10-08
PIOTR GORZELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-17
2014-05-26
2005-12-09
2009-03-23
CONCORDIA ESPIRITO SANTO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-23
2014-10-08
"ESPIRITO SANTO INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-09
2008-08-07
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie