KRS 0000033281
NIP5220000743
REGON01224656500000
NazwaATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaATLANTIS
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Data usunięcia 18 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PADLEWSKIEGO, 18, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 87500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25000000
Dane kontaktowe
Email BIURO@ATLANTIS-SA.PL
Dane podatkowe
NIP 5220000743
data rejestracji 01 sty 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA FIBUR
Prokurent
2001-08-13
2001-10-09
SAMODZIELNA
ALICJA KATARZYNA GÓRSKA
Prokurent
2001-10-09
2007-01-19
ODDZIELNA
RICHARD FREYER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2001-10-09
STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-06-08
TOMASZ GRZEGORZ KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2003-10-29
IRENEUSZ FABISIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2007-07-27
JAN JÓZEF CHROSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-09-21
MAREK WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2009-10-01
KONSTANTY EDWARD TRZECIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2009-10-01
ANDRZEJ ZGIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-27
2010-10-15
MARIANNA PATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2017-11-09
MARIUSZ PATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2010-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN STANISŁAW NIEGOLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-13
2001-10-09
DOROTA BEATA JURKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-13
2001-12-19
PAWEŁ OBRĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2006-09-21
JAN JÓZEF CHROSTOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2003-10-29
2006-09-21
JAN JÓZEF CHROSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2008-10-17
ANNA DOROTA KAJKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2008-10-17
ANNA DOROTA KAJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2019-02-18
2001-08-13
2008-01-17
WAGONOWA, 12, WARSZAWA, 02-223, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-17
2009-02-03
HANKI CZAKI, 2, WARSZAWA, 01-588, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-03
2010-01-25
STARY RYNEK, 6, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie