KRS 0000285403
NIP9542559197
REGON24039556700000
NazwaSTARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTARK DEVELOPMENT
Data rejestracji 30 lip 2007 (17 lat temu) 30 lip 2007
Data usunięcia 16 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JÓZEFA MARONIA, 44, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 13000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1300000000
Dane kontaktowe
Email STARKDEV@STARKDEV.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHMARIUSZ PATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2011-07-29
MAŁGORZATA PATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2014-01-16
WOJCIECH WIESŁAW HETKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2014-01-16
JANUSZ WOJCIECH STEINHOFF
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2013-08-20
EDWARD WŁADYSŁAW KÓSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2008-11-26
AGNIESZKA SŁAWOMIRA CIARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2009-10-16
BARTOSZ RAFAŁ TERLECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2011-07-29
PIOTR WOJCIECH CHOLEWA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2014-01-16
JOLANTA EWA KORALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2011-12-30
DAMIAN PATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2014-01-16
PAWEŁ MARCIN CEGŁA
Prokurent
2007-10-05
2008-02-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOANNA CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-30
2007-08-28
BOGUSŁAW LESZEK WIERZBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-30
2008-02-07
PIOTR WOJCIECH CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2008-11-26
PAWEŁ MARCIN CEGŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2008-11-26
PAWEŁ MARCIN CEGŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-26
2009-10-13
PIOTR ŻOŁYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-13
2010-09-13
MACIEJ FALTUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-13
2011-12-30
JACEK KORALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2014-01-16
2007-07-30
2007-08-28
SANDACZA, 1, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
2007-08-28
2008-02-13
MONIUSZKI, 7, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA
2008-02-13
2008-08-01
LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie