KRS 0000187209
NIP9542456965
REGON27815321900000
NazwaARCHITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARCHITEC
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 12 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPIOTR WOJCIECH CHOLEWA
Wspólnik
2004-01-30
2004-08-26
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ
WALDEMAR IRENEUSZ ZIOMEK
Wspólnik
2004-08-26
2016-04-12
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ
PIOTR WOJCIECH CHOLEWA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2005-02-15
ANDRZEJ MARCOL
Członek Organu Nadzoru
2005-02-15
2016-04-12
ADAM POZNAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2016-04-12
EWA KATARZYNA POZNAŃSKA ZIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2016-04-12
ADAM EUGENIUSZ GAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-06-30
TADEUSZ JERZY MYTNIK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-06-30
BARTOSZ RAFAŁ TERLECKI
Likwidator
2014-07-04
2016-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR PAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2005-01-28
SŁAWOMIR PAWLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-28
2008-02-21
WALDEMAR IRENEUSZ ZIOMEK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-28
2014-07-04
2004-01-30
2005-01-28
INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-28
2014-07-04
"ARCHITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-30
2006-09-27
SOBOCIŃSKIEGO, 19 A, KATOWICE, 40-687, KATOWICE, POLSKA
2006-09-27
2008-07-31
ZBOŻOWA, 42B, KATOWICE, 40-657, KATOWICE, POLSKA
2008-07-31
2014-07-04
ALEJA KORFANTEGO, 193, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie