KRS 0000006863
NIP8512727620
REGON81233836000000
Nazwa"VIK-ELECTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIK-ELECTRA
Data rejestracji 06 kwi 2001 (23 lata temu) 06 kwi 2001
Data usunięcia 22 mar 2019 22 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃPAWEŁ BOBRYK
Wspólnik
2001-04-06
2008-09-19
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,-ZŁ.
KRYSTYNA EMILIA SUMERA ZYGMUNT
Wspólnik
2001-04-06
2005-01-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,-ZŁ.
ŁUCJA TERESA GIERGIEL
Wspólnik
2001-04-06
2005-01-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,-ZŁ.
MONIKA BOŻENA WIECZOREK
Wspólnik
2008-09-19
2009-05-19
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000,00 ZŁ.
STANISŁAW ANDRZEJ GRUSZKA
Wspólnik
2009-05-19
2011-03-23
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12 500 ZŁOTYCH
JACEK WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2010-02-09
2011-03-23
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12 500 ZŁOTYCH
RADOSŁAW KURAS
Wspólnik
2010-02-09
2011-03-23
52 UDZIAŁY O WARTOŚCI 26 000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW NOWAKOWSKI
Wspólnik
2011-03-23
2011-10-28
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51000 ZŁ
RAFAŁ MARIUSZ KIEĆ
Wspólnik
2011-10-28
2019-03-22
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
STANISŁAW ANDRZEJ GRUSZKA
Prokurent
2010-02-09
2011-10-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
KRYSTYNA EMILIA SUMERA ZYGMUNT
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2005-01-20
IWONA ELŻBIETA DREWNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2005-01-20
MONIKA BOŻENA WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2009-05-19
STANISŁAW ANDRZEJ GRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-19
2010-02-09
RADOSŁAW KURAS
PREZES ZARZĄDU
2010-02-09
2011-03-23
MIROSŁAW NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-23
2011-10-28
RAFAŁ MARIUSZ KIEĆ
PREZES ZARZĄDU
2011-10-28
2014-10-08
PAWEŁ BOBRYK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2008-09-19
2001-04-06
2009-05-19
"WIND-ELEKTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE
2001-04-06
2008-09-19
MONTE CASSINO, 24, M. SZCZECIN, 70-467, SZCZECIN, POLSKA
2008-09-19
2009-05-19
WILKÓW POLSKI, 53 A, WILKÓW POLSKI, 05-155, LEONCIN, POLSKA
2009-05-19
2011-03-23
2, AUGUSTÓWEK, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
2011-03-23
2011-10-28
PARKOWA, 17, BLACHOWNIA, 42-290, BLACHOWNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie