KRS 0000282735
NIP5272549553
REGON14105229800000
NazwaQ DIAMONDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQ DIAMONDS
Data rejestracji 19 lip 2007 (17 lat temu) 19 lip 2007
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPALINOWA, 13, WARSZAWA, 04-058, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2652Z PRODUKCJA WAPNA #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9525Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERIIANNA BEATA BRZOZOWSKA
Wspólnik
2007-07-19
2017-02-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
JAKUB IRENEUSZ LASOCKI
Wspólnik
2007-07-19
2019-06-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
POLINVEST 5 S.A.R.L.
Wspólnik
2017-02-16
2019-06-24
486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.600,00 ZŁOTYCH
ANDRÉ MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2019-06-24
SYLWESTER MARIAN URBANEK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2017-10-02
ANNA BEATA BRZOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2018-12-10
MAREK MODECKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2019-06-24
DOMINIK ARTUR BIEGAJ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-11
2019-06-24
JAKUB IRENEUSZ LASOCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-10
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM KAŻDORAZOWO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
JAKUB IRENEUSZ LASOCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2018-12-10
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-16
2017-10-02
MONIKA ANNA KOSTERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-02
2018-09-11
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-11
2019-06-24
JUSTYNA NATALIA ANDREAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-18
2019-06-24
BERNARD FALIN
PREZES ZARZĄDU
2018-12-10
2019-06-24
2007-07-19
2011-12-15
AL. JANA PAWŁA II, 81, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie